GARCIA BERAZA NATALIA
Informe ejecutivo de GARCIA BERAZA NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BERAZA NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANNE MASAJES SL | Administrador Solidario | 02/05/2016 | 24/05/2016 |
ANNE MASAJES SL | Administrador Unico | 18/01/2013 | 02/05/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA BERAZA NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BERAZA NATALIA
Empresa: ANNE MASAJES SL
Administrador Solidario
- Garcia Beraza Natalia
- Vasquez Urrego Sandra Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4876 , F 59, S 8, H BI 50422, I/A 5 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-48
Empresa: ANNE MASAJES SL
Administrador Solidario
- Garcia Beraza Natalia
- Vasquez Urrego Sandra Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4876 , F 59, S 8, H BI 50422, I/A 4 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-48
Empresa: ANNE MASAJES SL
Administrador Unico
- Garcia Beraza Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4876 , F 59, S 8, H BI 50422, I/A 4 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-48
Empresa: ANNE MASAJES SL
Administrador Unico
- Garcia Beraza Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4876 , F 58, S 8, H BI 50422, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Información de GARCIA BERAZA NATALIA
Mostramos los datos de GARCIA BERAZA NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BERAZA NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos