GARCIA BELTRAN JUAN
Informe ejecutivo de GARCIA BELTRAN JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GARCIA BELTRAN JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDEIA INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION SA | Apoderado | 10/06/2022 | |
REDEIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES SA | Apoderado Solidario | 22/03/2022 | |
REDEIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES SA | Apoderado Mancomunado | 22/03/2022 | |
RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA | Apoderado | 22/03/2022 | |
ELEWIT SA | Apoderado | 17/03/2022 | |
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SA | Apoderado | 17/03/2022 | |
BIPLA COMMERCE SL | Apoderado | 11/04/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA BELTRAN JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BELTRAN JUAN
Empresa: MAR DE BEASAIN SL
Presidente
Representante
- Cristobal Beunza Iñigo
- Garcia Beltran Juan
- Palomar Martin Emilio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 61580, I/A 11 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: MAR DE BEASAIN AIE
Presidente
Representante
- Cristobal Beunza Iñigo
- Garcia Beltran Juan
- Palomar Martin Emilio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 110, S 8, H TF 61580, I/A 9 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-38
Empresa: GARCIA BELTRAN SL
Apoderado Solidario
- Garcia Beltran Joaquin
- Garcia Beltran Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4551, L 1862, F 60, S 8, H V 27186, I/A 10 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrio Martin Maria Resurreccion
- Cerezo Diez Emilio
- Cortes Prior Andres
- Gallego Arjiz Tomas Jose
- Garcia Beltran Juan
- Garcia Merino Roberto
- Mahou Fernandez Angel Luis
- Mata Vigil Escalera Jose Luis
- Rodriguez Gil Jose Manuel
- Rodriguez Gil Jose Manuel
- Velasco Miranda Rosa Maria
- Vernia Peris Jose Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 178, S 8, H GC 50128, I/A 85 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-35
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39340 , F 66, S 8, H M 698563, I/A 57 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrio Martin Maria Resurreccion
- Bola Merino Juan
- Cortes Prior Andres
- De La Torre Campos Jose Manuel
- Garcia Valverde Agustin
- Gonzalez Patiño Jose Carlos
- Gonzalez Urquijo Antonio
- Irigoyen Zarragoicoechea Ainara
- Jimenez Luna Jorge Juan
- Lallana Dominguez Jose Ignacio
- Maynau Izeta Eduardo
- Melendez Pastor Francisco Javier
- Mendez Trelles Garcia Carlos
- Muñoz Cabeza Jose Maria
- Orts Pons Marta
- Pallares Escanilla Agustin
- Perez Varela Daniel
- Relimpio Astolfi Pablo
- Rodriguez Gil Jose Manuel
- Vela Molina Maria-teresa
- Vernia Peris Jose Antonio
Apoderado Mancomunado
- Bayon Martinez De Musitu Jose Angel
- Camacho Milara Amadeo
- Castro Lopez Maria Emilia
- Escobar Gamez Maria Carme
- Exposito Escrig Carlos Gustavo
- Fontenla Saenz Inmaculada
- Garcia Beltran Juan
- Garcia Castillo Amaia
- Garcia Sanchez Tulio Rafael
- Garcia Valverde Agustin
- Gistas Fernandez Ignacio
- Herrero Blanco Francisco Javier
- Mendez Casal Juan Carlos
- Nieto Mateos Pedro
- Pacheco Sarmentero Pablo
- Perez Delgado Sergio
- Rodrigo Ibañez Manuel Antonio
Apoderado Solidario
Apoderado
- Al-zarif Zabala Bassam
- Alba Peralta Camilo
- Alvarez Ferez Alberto
- Alvarez Rodriguez David
- Arranz Cuesta Roberto
- Atienza Navia Osorio Illana
- Barbera Domenech Ricardo
- Cerezo Diez Emilio
- Crespo Gutierrez Ilia
- De Rivera Garcia De Leaniz Laura
- Dominguez Autran Tomas Jose
- Duvison Garcia Miguel Rafael
- Gallego Arjiz Tomas Jose
- Garcia Fernandez Rafael
- Garcia Merino Roberto
- Gargallo Teso Francisco Javier
- Gonzalez Cantalapiedra Leticia
- Gonzalez Martin Nestor
- Granadino Goenechea Ramon
- Gutierrez Sastre Maria Aranzazu
- Jimenez Arellano Larrea Monica Iciar
- Jimenez Musso Federico
- Leon Moreno Vidina
- Llorens Casado Maria Luisa
- Lopez Cormenzana Manuel
- Lopez Cormenzana Manuel
- Lucia Garcia Jaime
- Mahou Fernandez Angel Luis
- Martinez Perez Alfredo
- Mata Vigil Escalera Jose Luis
- Perez Agoiz Fermin
- Perez Monge Juan Antonio
- Perez Perdiguero Marta
- Perez Varela Daniel
- Prieto Garcia Eduardo
- Quintana Del Val Laura
- Rodriguez Gil Jose Manuel
- Rodriguez Gil Jose Manuel
- Rodriguez Gil Jose Manuel
- Rojas Cimadevila Fatima
- Sala Acosta Trinidad
- Salinas De Ugarte Angel
- Velasco Bodega Luis
- Velasco Bodega Luis
- Velasco Correa Maria Belen
- Velasco Miranda Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37459 , F 127, S 8, H M 452031, I/A 347 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: RED ELECTRICA INTERNACIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Rodriguez David
- Barrio Martin Maria Resurreccion
- Cerezo Diez Emilio
- Gallego Arjiz Tomas Jose
- Gallego Arjiz Tomas Jose
- Garcia Beltran Juan
- Garcia Fernandez Rafael
- Garcia Merino Roberto
- Jimenez Arellano Larrea Monica
- Mata Vigil Escalera Jose Luis
- Pagan Diaz Eva
- Rodriguez Gil Jose Manuel
- Rodriguez Gil Jose Manuel
- Velasco Correa Maria Belen
- Velasco Miranda Rosa Maria
- Vernia Peris Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 117, S 8, H M 276547, I/A 154 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cerezo Diez Emilio
- Garcia Beltran Juan
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Rodriguez David
- Aparicio Bueno Mariano
- Barrio Martin Maria Resurreccion
- Cortes Prior Andres
- Gallego Arjiz Tomas Jose
- Garcia Fernandez Rafael
- Garcia Merino Roberto
- Jimenez Arellano Larrea Monica
- Mata Vigil Escalera Jose Luis
- Puente Jabardo Sonia
- Rodriguez Gil Jose Manuel
- Rodriguez Gil Jose Manuel
- Rodriguez Gil Jose Manuel
- Velasco Correa Maria Belen
- Velasco Miranda Rosa Maria
- Vernia Peris Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 159, S 8, H M 665936, I/A 63 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Apoderado
- Garcia Beltran Juan
- Velasco Miranda Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41591 , F 114, S 8, H M 604828, I/A 94 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Beltran Juan
- Velasco Miranda Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2279 , F 8, S 8, H GC 50128, I/A 75 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-35
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA BELTRAN JUAN
Mostramos los datos de GARCIA BELTRAN JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BELTRAN JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos