GARCIA BAYONA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA BAYONA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BAYONA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTE SELER FILMS SL | Administrador Solidario | 10/09/2024 | |
LA CUEVA DE JAN AIE | REPR.143 RRM | 22/08/2024 | |
EL ARRIERO FILMS SL | Administrador Solidario | 13/12/2021 | |
SUSPENSE ENTERTAINMENT SL | Administrador Solidario | 22/01/2016 | |
A MONSTER CALLS AIE | Administrador Solidario | 09/07/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA BAYONA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BAYONA JUAN ANTONIO
Empresa: MONTE SELER FILMS SL
Administrador Solidario
- Garcia Bayona Juan Antonio
- Hermida Muñiz Alejandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829786, I/A 1 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: LA CUEVA DE JAN AIE
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Atienza Azcona Belen
- Atienza Azcona Belen
- Belen Atienza Azcona
- Garcia Bayona Juan Antonio
- Hermida Muñiz Alejandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620639, I/A 1 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: SANTUARIO FILMS SL
Administrador Solidario
- Garcia Bayona Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 64, S 8, H SS 46602, I/A 2 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Empresa: SANTUARIO FILMS SL
Administrador Solidario
- Atienza Azcona Belen
- Garcia Bayona Juan Antonio
- Hermida Muñiz Alejandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45492 , F 151, S 8, H M 800168, I/A 1 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: EL ARRIERO FILMS SL
Administrador Solidario
- Garcia Bayona Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42261 , F 171, S 8, H M 748186, I/A 2 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: SUSPENSE ENTERTAINMENT SL
Administrador Solidario
- Atienza Azcona Belen
- Garcia Bayona Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34282 , F 190, S 8, H M 616748, I/A 1 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Empresa: A MONSTER CALLS AIE
Administrador Solidario
- Atienza Azcona Belen
- Garcia Bayona Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44394 , F 161, S 8, H B 454823, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-08
Información de GARCIA BAYONA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA BAYONA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BAYONA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos