GARCIA BARRERAS BRIGIDO
Informe ejecutivo de GARCIA BARRERAS BRIGIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA BARRERAS BRIGIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAAS REACHEL SL | Socio Unico | 18/01/2021 | |
CAAS REACHEL SL | Administrador Unico | 18/01/2021 | |
ESTRUCTURAS Y MONTAJES VALENCIA SL | Administrador Unico | 19/05/2010 | |
ALQUI RAIL CASTELLON SL | Liquidador | 11/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA BARRERAS BRIGIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BARRERAS BRIGIDO
Empresa: CAAS REACHEL SL
Administrador Unico
- Garcia Barreras Brigido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10922, L 8200, F 191, S 8, H V 196100, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-46
Empresa: CAAS REACHEL SL
Socio Único
- Garcia Barreras Brigido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10922, L 8200, F 191, S 8, H V 196100, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-46
Empresa: ALGRUPORT LOGISTICA SA
Administrador Unico
- Garcia Barreras Brigido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 217, S 8, H V 138966, I/A 5 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-46
Empresa: SALON RESTAURANTE BOBALAR SL
Administrador Unico
- Garcia Barreras Brigido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9006, L 6291, F 29, S 8, H V 132971, I/A 3 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-46
Empresa: ALGRUPORT LOGISTICA SA
Administrador Unico
- Garcia Barreras Brigido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 216, S 8, H V 138966, I/A 4 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-46
Empresa: ALGRUPORT LOGISTICA SA
Administrador Solidario
- Garcia Barreras Brigido
- Martinez Pizarro Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 216, S 8, H V 138966, I/A 4 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-46
Empresa: ALGRUPORT LOGISTICA SA
Administrador Solidario
- Garcia Barreras Brigido
- Martinez Pizarro Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9185, L 6468, F 216, S 8, H V 138966, I/A 2 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-46
Empresa: ESTRUCTURAS Y MONTAJES VALENCIA SL
Administrador Unico
- Garcia Barreras Brigido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9181, L 6464, F 102, S 8, H V 138808, I/A 1 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-46
Empresa: ALQUI RAIL CASTELLON SL
Liquidador
- Garcia Barreras Brigido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8153, L 5445, F 218, S 8, H V 104646, I/A 5 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-46
Empresa: SALON RESTAURANTE BOBALAR SL
Administrador Unico
- Garcia Barreras Brigido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9006, L 6291, F 25, S 8, H V 132971, I/A 1 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-46
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA BARRERAS BRIGIDO
Mostramos los datos de GARCIA BARRERAS BRIGIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BARRERAS BRIGIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos