GARCIA BARREIRO ROQUE
Informe ejecutivo de GARCIA BARREIRO ROQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA BARREIRO ROQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROQUE GARCIA BARREIRO SL | Administrador Solidario | 18/04/2017 | 05/10/2023 |
ROQUE GARCIA BARREIRO SL | Administrador Unico | 18/04/2017 | |
LABORATORIOS TADEL SL | Liquidador | 02/10/2012 | 16/02/2015 |
LABORATORIOS TADEL SL | Administrador Solidario | 02/10/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA BARREIRO ROQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BARREIRO ROQUE
Empresa: ROQUE GARCIA BARREIRO SL
Administrador Solidario
- Colino Gallego Encarnacion
- Garcia Barreiro Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 117, S 8, H SC 20830, I/A 8 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-15
Empresa: ROQUE GARCIA BARREIRO SL
Administrador Solidario
- Colino Gallego Encarnacion
- Garcia Barreiro Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 116, S 8, H SC 20830, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-15
Empresa: ROQUE GARCIA BARREIRO SL
Administrador Unico
- Garcia Barreiro Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 116, S 8, H SC 20830, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-15
Empresa: LABORATORIOS TADEL SL
Liquidador
- Garcia Barreiro Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 211, S 8, H SC 8148, I/A 14 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-15
Empresa: LABORATORIOS TADEL SL
Administrador Solidario
- Garcia Barreiro Roque
- Villaverde Seoane Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 211, S 8, H SC 8148, I/A 14 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-15
Información de GARCIA BARREIRO ROQUE
Mostramos los datos de GARCIA BARREIRO ROQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BARREIRO ROQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos