GARCIA BARBER RICARDO
Informe ejecutivo de GARCIA BARBER RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BARBER RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTARIA MARKETS CANARIAS SL | Consejero | 05/01/2016 | 11/09/2023 |
FRUTARIA MARKETS CANARIAS SL | Gerente | 05/01/2016 | 19/01/2023 |
FRUTARIA MARKETS CANARIAS SL | Administrador Solidario | 01/04/2015 | 05/01/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA BARBER RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BARBER RICARDO
Empresa: FRUTARIA MARKETS CANARIAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- FRUTARIA COMERCIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS SL
- Garcia Barber Ricardo
- Luengo Egido Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 161, S 8, H TF 55141, I/A 18 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-38
Empresa: FRUTARIA MARKETS CANARIAS SL
Gerente
- Garcia Barber Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 161, S 8, H TF 55141, I/A 17 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Empresa: COMERCIAL FRUTARIA DE CANARIAS SL
Gerente
- Garcia Barber Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 204, S 8, H TF 55141, I/A 4 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-38
Empresa: RICARDO Y MARI SL
Consejero Delegado
Consejero
- FRUTARIA COMERCIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS SL
- Garcia Barber Ricardo
- Luengo Egido Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 201, S 8, H TF 55141, I/A 2 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-38
Empresa: RICARDO Y MARI SL
Administrador Solidario
- Garcia Barber Ricardo
- Peris Nadal Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 201, S 8, H TF 55141, I/A 2 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-38
Empresa: RICARDO Y MARI SL
Administrador Solidario
- Garcia Barber Ricardo
- Peris Nadal Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 198, S 8, H TF 55141, I/A 1 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-38
Información de GARCIA BARBER RICARDO
Mostramos los datos de GARCIA BARBER RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BARBER RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos