GARCIA BAQUERO UTRILLA GONZALO ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA BAQUERO UTRILLA GONZALO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA BAQUERO UTRILLA GONZALO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERDENES SOLAR 10 SL | Administrador Unico | 28/06/2021 | |
ECN GESTION DE CLINICAS DENTALES SLP | Apoderado | 20/11/2018 | |
GBINGENER SIGLO XXI SL | Socio Unico | 12/02/2018 | |
ECN GESTION DE CLINICAS DENTALES SL | Socio Unico | 10/12/2012 | |
ECN GESTION DE CLINICAS DENTALES SL | Administrador Unico | 10/12/2012 | |
GBINGENER SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 30/07/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA BAQUERO UTRILLA GONZALO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BAQUERO UTRILLA GONZALO ANTONIO
Empresa: VERDENES SOLAR 10 SL
Administrador Unico
- Garcia Baquero Utrilla Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41575 , F 175, S 8, H M 736574, I/A 4 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: ECN GESTION DE CLINICAS DENTALES SLP
Apoderado
- Garcia Baquero Utrilla Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 225, S 8, H CR 22236, I/A 3 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-13
Empresa: GBINGENER SIGLO XXI SL
Socio Único
- Garcia Baquero Utrilla Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 45, S 8, H CR 22011, I/A 2 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-13
Empresa: ECN GESTION DE CLINICAS DENTALES SLP
Administrador Unico
- Garcia Baquero Utrilla Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 223, S 8, H CR 22236, I/A 2 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-13
Empresa: ECN GESTION DE CLINICAS DENTALES SL
Administrador Unico
- Garcia Baquero Utrilla Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 222, S 8, H CR 22236, I/A 1 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-13
Empresa: ECN GESTION DE CLINICAS DENTALES SL
Socio Único
- Garcia Baquero Utrilla Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 222, S 8, H CR 22236, I/A 1 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-13
Empresa: GBINGENER SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Garcia Baquero Utrilla Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 43, S 8, H CR 22011, I/A 1 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-13
Información de GARCIA BAQUERO UTRILLA GONZALO ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA BAQUERO UTRILLA GONZALO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BAQUERO UTRILLA GONZALO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos