GARCIA ASTIZ MIGUEL
Informe ejecutivo de GARCIA ASTIZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ASTIZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS TUDELANOS SA | Administrador Unico | 08/09/2016 | |
LOS TUDELANOS SA | Secretario | 17/07/2010 | |
LOS TUDELANOS SA | Consejero | 17/07/2010 | |
LOS TUDELANOS SA | Consejero Delegado | 17/07/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA ASTIZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ASTIZ MIGUEL
Empresa: LOS TUDELANOS SA
Administrador Unico
- Garcia Astiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 214, S 8, H NA 6111, I/A 28 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-31
Empresa: LOS TUDELANOS SA
Administrador Unico
- Garcia Astiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 214, S 8, H NA 6111, I/A 28 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-31
Empresa: TRANSPORTES GAR-TOLA SA
Consejero Delegado
- Garcia Artola Antonio
- Garcia Astiz Jose Antonio
- Garcia Astiz Miguel
Consejero
- Garcia Artola Antonio
- Garcia Astiz Jose Antonio
- Garcia Astiz Miguel
Presidente
Secretario
- Garcia Astiz Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 54, S 8, H NA005654, I/A00024 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-31
Empresa: LOS TUDELANOS SA
Administrador Unico
- Garcia Astiz Miguel
Consejero Delegado
- Garcia Astiz Miguel
Consejero
- Astiz Astiz Caya
- Garcia Astiz Miguel
- Garcia Astiz Ramon
Presidente
Secretario
- Garcia Astiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 212, S 8, H NA006111, I/A00026 (17/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-31
Empresa: LOS TUDELANOS SA
Consejero Delegado
- Garcia Artola Antonio
- Garcia Astiz Jose Antonio
- Garcia Astiz Miguel
Consejero
- Astiz Astiz Caya
- Garcia Artola Antonio
- Garcia Astiz Jose Antonio
- Garcia Astiz Miguel
- Garcia Astiz Ramon
Presidente
Secretario
- Garcia Astiz Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 212, S 8, H NA006111, I/A00026 (17/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-31
Empresa: LOS TUDELANOS SA
Consejero Delegado
- Garcia Astiz Miguel
Consejero
- Garcia Astiz Miguel
Secretario
- Garcia Astiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 211, S 8, H NA006111, I/A00025 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-31
Información de GARCIA ASTIZ MIGUEL
Mostramos los datos de GARCIA ASTIZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ASTIZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos