GARCIA ASENSIO CONCEPCION
Informe ejecutivo de GARCIA ASENSIO CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA ASENSIO CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROBLAU SL | Administrador Unico | 12/05/2020 | |
SAWA JORLAU SA | Apoderado | 18/03/2015 | |
IUS NOBILIS SL | Apoderado | 17/03/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA ASENSIO CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ASENSIO CONCEPCION
Empresa: MANILEX SA
Apoderado
- Garcia Asensio Concepcion
- Gonzalez Garcia Jose Maria
- Gonzalez Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 224, S 8, H M 35054, I/A 25 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: EJECUTIVA SAMANA SL
Apoderado
- Garcia Asensio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26888 , F 201, S 8, H M 84914, I/A 17 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: ROBLAU SL
Administrador Unico
- Garcia Asensio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38346 , F 131, S 8, H M 93939, I/A 8 (12/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-28
Empresa: ROBLAU SL
Administrador Unico
- Garcia Asensio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5743 , F 211, S 8, H M 93939, I/A 6 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: EJECUTIVA SAMANA SL
Apoderado
- Garcia Asensio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26888 , F 199, S 8, H M 84914, I/A 16 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Empresa: SAWA JORLAU SA
Apoderado
- Garcia Asensio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24132 , F 17, S 8, H M 433629, I/A 3 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Empresa: IUS NOBILIS SL
Apoderado
- Garcia Asensio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5358 , F 142, S 8, H M 87808, I/A 8 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Información de GARCIA ASENSIO CONCEPCION
Mostramos los datos de GARCIA ASENSIO CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ASENSIO CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos