GARCIA ASENJO LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de GARCIA ASENJO LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ASENJO LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOVE IT AGAIN SL | Apoderado | 22/12/2023 | |
MOVE IT AGAIN SL | Apoderado | 29/05/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA ASENJO LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ASENJO LUIS MIGUEL
Empresa: MOVE IT AGAIN SL
Apoderado
- Garcia Asenjo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40054 , F 209, S 8, H M 711670, I/A 7 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: MOVE IT AGAIN SL
Administrador Unico
- Garcia Asenjo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40054 , F 209, S 8, H M 711670, I/A 6 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: MOVE IT AGAIN SL
Administrador Unico
- Garcia Asenjo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40054 , F 208, S 8, H M 711670, I/A 4 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-28
Empresa: MOVE IT AGAIN SL
Apoderado
- Garcia Asenjo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40054 , F 208, S 8, H M 711670, I/A 3 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Información de GARCIA ASENJO LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de GARCIA ASENJO LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ASENJO LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos