GARCIA ARNAU JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA ARNAU JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ARNAU JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RURALNOSTRA SCC VALENCIANA | Apoderado | 26/08/2024 | |
RURALNOSTRA SCC VALENCIANA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/11/2021 | |
RURALNOSTRA SCC VALENCIANA | Apoderado Mancomunado | 14/10/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA ARNAU JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ARNAU JOSE ANTONIO
Empresa: RURALNOSTRA SCC VALENCIANA
Apoderado
- Bonanad Carrasco Maria
- Garcia Arnau Jose Antonio
- Viciedo Mompo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 2148, I/A 135 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-12
Empresa: RURALNOSTRA SCC VALENCIANA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Arnau Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799, L 1359, F 28, S 8, H CS 2148, I/A 108 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-12
Empresa: RURALNOSTRA SCC VALENCIANA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albiach Garcia Francisco Jose
- Centelles Serra Consuelo
- Franch Alcala Maria Eulalia
- Garcia Arnau Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708, L 1269, F 45, S 8, H CS 2148, I/A 84 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-12
Empresa: RURALNOSTRA SCC VALENCIANA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albiach Garcia Francisco Jose
- Garcia Arnau Jose Antonio
- Montoliu Igualada Maria Dolores
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708, L 1269, F 44, S 8, H CS 2148, I/A 81 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-12
Empresa: RURALNOSTRA SCC VALENCIANA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilella Collado Inmaculada
- Albiach Garcia Francisco Jose
- Garcia Arnau Jose Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708, L 1269, F 42, S 8, H CS 2148, I/A 80 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-12
Empresa: RURALNOSTRA SCC VALENCIANA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albiach Garcia Francisco Jose
- Garcia Arnau Jose Antonio
- Montoliu Igualada Maria Dolores
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362, L 925, F 26, S 8, H CS 2148, I/A 78 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-12
Empresa: RURALNOSTRA SCC VALENCIANA
Apoderado Mancomunado
- Albiach Garcia Francisco Jose
- Contelles Serra Consuelo
- Garcia Arnau Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362, L 925, F 23, S 8, H CS 2148, I/A 68 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-12
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albiach Garcia Francisco Jose
- Contelles Serra Consuelo
- Franch Alcala Maria Eulalia
- Garcia Arnau Jose Antonio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326, L 889, F 9, S 8, H CS 2148, I/A 54 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-12
Información de GARCIA ARNAU JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA ARNAU JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ARNAU JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos