GARCIA ANTON FRANCISCO DE BORJA
Informe ejecutivo de GARCIA ANTON FRANCISCO DE BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA ANTON FRANCISCO DE BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARABELLA HOTELS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/04/2024 | |
TROPICAL PARTNERS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/11/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA ANTON FRANCISCO DE BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ANTON FRANCISCO DE BORJA
Empresa: ARABELLA HOTELS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Anton Francisco De Borja
- Moreno Subirats Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 220, S 8, H PM 67520, I/A 42 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-07
Empresa: CIGAHOTELS ESPAÑA SL
Apoderado
- Garcia Anton Francisco De Borja
- Gonzalez Lorenzo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45757 , F 145, S 8, H M 90816, I/A 294 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: CIGAHOTELS ESPAÑA SL
Apoderado
- Garcia Anton Francisco De Borja
- Gonzalez Lorenzo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 165, S 8, H M 90816, I/A 282 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: TROPICAL PARTNERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Fuentes Francisco Jesus
- Garcia Anton Francisco De Borja
- Lecanda Jimenez Hugo Luis
- Rebecca Joana Patricia Schubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46413 , F 100, S 8, H B 519172, I/A 17 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: EXPLOTADORA MADRID TOWER SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Anton Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41126 , F 113, S 8, H B 379924, I/A 13 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Empresa: EXPLOTADORA MADRID TOWER SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Anton Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41126 , F 112, S 8, H B 379924, I/A 10 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08
Información de GARCIA ANTON FRANCISCO DE BORJA
Mostramos los datos de GARCIA ANTON FRANCISCO DE BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ANTON FRANCISCO DE BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos