GARCIA ANDRES FERNANDO
Informe ejecutivo de GARCIA ANDRES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA ANDRES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS GARCIA VEGA SA | Secretario | 18/02/2015 | |
HERMANOS GARCIA VEGA SA | Consejero | 18/02/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA ANDRES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ANDRES FERNANDO
Empresa: HERMANOS GARCIA VEGA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Andres Camara Julia
- Garcia Andres Fernando
- Garcia Andres Roberto
- Garcia Jimenez Jesus
- Garcia Jimenez Miguel Angel
- Jimenez Nuñez Eulalia
Presidente
Secretario
- Garcia Andres Fernando
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831 , F 31, S 8, H M 64365, I/A 9 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-28
Empresa: VIAJES ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Andres Domingo
- Garcia Andres Fernando
- Garcia Andres Manuel
- Monasor Jimenez Aurelia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 842, L 606, F 116, S 8, H AB 2039, I/A 8 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25485 , F 42, S 8, H M 459173,0 , I/ 5 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Empresa: VIAJES ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Andres Domingo
- Garcia Andres Fernando
- Garcia Andres Manuel
- Monasor Jimenez Aurelia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 842, L 606, F 116, S 8, H AB 2039, I/A 7 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-02
Información de GARCIA ANDRES FERNANDO
Mostramos los datos de GARCIA ANDRES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ANDRES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos