GARCIA-AMORENA GOMEZ DEL MORAL ENRIQUE
Informe ejecutivo de GARCIA-AMORENA GOMEZ DEL MORAL ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA-AMORENA GOMEZ DEL MORAL ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESKIDS PUERICULTURA SL | Administrador Unico | 13/12/2013 | |
MOMAKIDS ONLINE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 12/03/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA-AMORENA GOMEZ DEL MORAL ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-AMORENA GOMEZ DEL MORAL ENRIQUE
Empresa: LARIO LEGNONE SL
Liquidador
- Garcia-amorena Gomez Del Moral Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26338 , F 38, S 8, H M 474648, I/A 2 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Empresa: LARIO LEGNONE SL
Administrador Unico
- Garcia-amorena Gomez Del Moral Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26338 , F 38, S 8, H M 474648, I/A 2 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Empresa: MIMAME PUERICULTURA SLL
Liquidador
- Garcia-amorena Gomez Del Moral Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21457 , F 118, S 8, H M 381632, I/A 2 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Empresa: MIMAME PUERICULTURA SLL
Administrador Unico
- Garcia-amorena Gomez Del Moral Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21457 , F 118, S 8, H M 381632, I/A 2 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Empresa: ESKIDS PUERICULTURA SL
Administrador Unico
- Garcia-amorena Gomez Del Moral Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31729 , F 130, S 8, H M 570895, I/A 1 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-28
Empresa: MOMAKIDS ONLINE ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Garcia-amorena Gomez Del Moral Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26514 , F 72, S 8, H M 477779, I/A 1 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-28
Empresa: LARIO LEGNONE SL
Administrador Unico
- Garcia-amorena Gomez Del Moral Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26338 , F 36, S 8, H M 474648, I/A 1 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-28
Información de GARCIA-AMORENA GOMEZ DEL MORAL ENRIQUE
Mostramos los datos de GARCIA-AMORENA GOMEZ DEL MORAL ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-AMORENA GOMEZ DEL MORAL ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos