GARCIA ALZAGA ANA BELEN
Informe ejecutivo de GARCIA ALZAGA ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ALZAGA ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECUPERACIONES EMDA SL | Socio Unico | 08/04/2023 | |
TEODORO GARCIA E HIJOS SL | Administrador Unico | 10/03/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA ALZAGA ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ALZAGA ANA BELEN
Empresa: METALBE-AR SL
Socio Único
- Garcia Alzaga Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42491 , F 41, S 8, H M 751834, I/A 4 (08/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Empresa: RECUPERACIONES FUENTE EL SAZ SL
Administrador Unico
- Garcia Alzaga Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17450 , F 175, S 8, H M 299457, I/A 5 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-28
Empresa: TEODORO GARCIA E HIJOS SA
Administrador Unico
- Garcia Alzaga Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3068 , F 111, S 8, H M 52475, I/A 14 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-28
Empresa: TEODORO GARCIA E HIJOS SA
Administrador Unico
- Garcia Alzaga Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3068 , F 111, S 8, H M 52475, I/A 13 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: TEODORO GARCIA E HIJOS SA
Administrador Unico
- Garcia Alzaga Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3068 , F 110, S 8, H M 52475, I/A 12 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-28
Empresa: TEODORO GARCIA E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Alzaga Ana Belen
- Garcia Sanza Antonio
- Sanza Andres Isabel
Presidente
Secretario
- Garcia Alzaga Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3068 , F 110, S 8, H M 52475, I/A 12 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-28
Empresa: RECUPERACIONES FUENTE EL SAZ SL
Administrador Unico
- Garcia Alzaga Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17450 , F 174, S 8, H M 299457, I/A 4 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-28
Información de GARCIA ALZAGA ANA BELEN
Mostramos los datos de GARCIA ALZAGA ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ALZAGA ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos