GARCIA ALVAREZ SUSANA
Informe ejecutivo de GARCIA ALVAREZ SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ALVAREZ SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS DE RENOVACION DE FACHADAS SL | Socio Unico | 05/09/2023 | |
TECNICAS DE RENOVACION DE FACHADAS SL | Administrador Unico | 01/09/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA ALVAREZ SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ALVAREZ SUSANA
Socio Único
- Garcia Alvarez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4561 , F 220, S 8, H AS 62080, I/A 2 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-33
Administrador Unico
- Garcia Alvarez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4561 , F 217, S 8, H AS 62080, I/A 1 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-33
Empresa: INHERGAR INVERSIONES SRL
Administrador Unico
- Garcia Alvarez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 131, S 8, H AS 45677, I/A 2 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-33
Empresa: INHERGAR INVERSIONES SRL
Administrador Unico
- Garcia Alvarez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 130, S 8, H AS 45677, I/A 1 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-33
Información de GARCIA ALVAREZ SUSANA
Mostramos los datos de GARCIA ALVAREZ SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ALVAREZ SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos