GARCIA ALVAREZ ALBERTO- MATIAS
Informe ejecutivo de GARCIA ALVAREZ ALBERTO- MATIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA ALVAREZ ALBERTO- MATIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONES Y PUBLICACIONES ASTORGANAS SA | Consejero | 21/01/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA ALVAREZ ALBERTO- MATIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ALVAREZ ALBERTO- MATIAS
Consejero
- Alonso Fernandez Cesar-luis
- Cabezas Ares Alfredo Miguel
- Carro Perez Baltasar
- Fraile Morla Angel-jose
- Garcia Alvarez Alberto- Matias
- Vazquez Alonso Avelino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 36, S 8, H LE 2551, I/A 27 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-24
Empresa: ELIPSOS INTERNACIONAL SA
Consejero
- Barrand Landry
- Garcia Alvarez Alberto- Matias
- Livingston Kara Louise
Presidente
- Garcia Alvarez Alberto- Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26674 , F 107, S 8, H M 276397, I/A 50 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Empresa: RENFE VIAJEROS SA
Apoderado Solidario
- Garcia Alvarez Alberto- Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 29, S 8, H M 575733, I/A 29 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28
Empresa: ELIPSOS INTERNACIONAL SA
Presidente
- Garcia Alvarez Alberto- Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26674 , F 106, S 8, H M 276397, I/A 48 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Empresa: RENFE VIAJEROS SA
Apoderado Solidario
- Azuara Sanchez Ramon
- Garcia Alvarez Alberto- Matias
- Gomez Pomar Rodriguez Julio
- Minayo De La Cruz Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 14, S 8, H M 575733, I/A 6 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Empresa: ELIPSOS INTERNACIONAL SA
Consejero
- Garcia Alvarez Alberto- Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26674 , F 103, S 8, H M 276397, I/A 40 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Información de GARCIA ALVAREZ ALBERTO- MATIAS
Mostramos los datos de GARCIA ALVAREZ ALBERTO- MATIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ALVAREZ ALBERTO- MATIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos