GARCIA ALONSO ROMAN
Informe ejecutivo de GARCIA ALONSO ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ALONSO ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESCADOS EL PATA SL | Socio Unico | 08/01/2024 | |
PESCADOS EL PATA SL | Administrador Unico | 08/01/2024 | |
PESCADOS GARCIA ALONSO SL | Socio Unico | 05/06/2017 | |
PESCADOS GARCIA ALONSO SL | Administrador Unico | 05/06/2017 | |
EMECON SA | Administrador Unico | 21/06/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA ALONSO ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ALONSO ROMAN
Empresa: PESCADOS EL PATA SL
Administrador Unico
- Garcia Alonso Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 51, S 8, H IP 3620, I/A 1 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-38
Empresa: PESCADOS EL PATA SL
Socio Único
- Garcia Alonso Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 51, S 8, H IP 3620, I/A 1 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-38
Empresa: PESCADOS GARCIA & BETANCOR SL
Administrador Unico
- Garcia Alonso Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 206, S 8, H IP 3125, I/A 1 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-38
Empresa: PESCADOS GARCIA & BETANCOR SL
Socio Único
- Garcia Alonso Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 206, S 8, H IP 3125, I/A 1 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-38
Empresa: EMECON SA
Administrador Unico
- Garcia Alonso Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15201 , F 203, S 8, H M 52668, I/A 19 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Información de GARCIA ALONSO ROMAN
Mostramos los datos de GARCIA ALONSO ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ALONSO ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos