GARCIA ALONSO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de GARCIA ALONSO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA ALONSO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DM&VCH EVENTS SL | Liquidador | 18/01/2018 | 18/01/2018 |
COMERCIAL CARLOS ALBERTO VEGAS PEREIRA SL | Administrador Solidario | 13/05/2014 | |
NOLICH COMPANY SL | Administrador Unico | 18/06/2009 | 26/07/2011 |
NOLICH COMPANY SL | Liquidador | 26/07/2011 | 26/07/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA ALONSO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ALONSO MARIA DOLORES
Empresa: DM&VCH EVENTS SL
Liquidador
- Garcia Alonso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30956 , F 43, S 8, H M 557206, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
Administrador Solidario
- Bugarin Estevez Carlos
- Garcia Alonso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485, L 1485, F 42, S 8, H PO 12358, I/A 4 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-36
Empresa: NOLICH COMPANY SL
Liquidador
- Garcia Alonso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 48, S 8, H M 483165, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: NOLICH COMPANY SL
Administrador Unico
- Garcia Alonso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 48, S 8, H M 483165, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: NOLICH COMPANY SL
Administrador Unico
- Garcia Alonso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 45, S 8, H M 483165, I/A 1 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-28
Información de GARCIA ALONSO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de GARCIA ALONSO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ALONSO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos