GARCIA ALONSO JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA ALONSO JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA ALONSO JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO AIRE JATEIVAN SL | Socio Unico | 27/07/2010 | |
AUTO AIRE JATEIVAN SL | Administrador Unico | 27/07/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA ALONSO JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ALONSO JOSE ANGEL
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Administrador Unico
- Garcia Alonso Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 9 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Administrador Unico
- Garcia Alonso Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-33
Empresa: AUTO AIRE JATEIVAN SL
Administrador Unico
- Garcia Alonso Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 196, S 8, H IL 9974, I/A 1 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-35
Empresa: AUTO AIRE JATEIVAN SL
Socio Único
- Garcia Alonso Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 196, S 8, H IL 9974, I/A 1 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-35
Empresa: DIVING CANARIAS INTERNACIONAL SL
Liquidador
- Garcia Alonso Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 204, S 8, H GC 36367, I/A 2 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-35
Empresa: DIVING CANARIAS INTERNACIONAL SL
Administrador Mancomunado
- De Castro Martinez Carlos
- Garcia Alonso Jose Angel
- Santana Diaz Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 204, S 8, H GC 36367, I/A 2 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-35
Información de GARCIA ALONSO JOSE ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA ALONSO JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ALONSO JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos