GARCIA ALONSO BEATRIZ MERCEDES
Informe ejecutivo de GARCIA ALONSO BEATRIZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ALONSO BEATRIZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROLEIT IBERIA SL | Apoderado Solidario | 30/01/2024 | |
SCHNEIDER ELECTRIC SOLAR SPAIN SA | Apoderado | 09/11/2023 | |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 27/04/2023 | |
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 24/04/2023 | |
TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SL | Apoderado Solidario | 21/04/2023 | |
SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS IBERICA SL | Apoderado Solidario | 20/04/2023 | |
MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | Apoderado | 19/04/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA ALONSO BEATRIZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ALONSO BEATRIZ MERCEDES
Empresa: PROLEIT IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Alonso Beatriz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7113 , F 59, S 8, H SE 77000, I/A 20 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-41
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC SOLAR SPAIN SA
Apoderado
- Garcia Alonso Beatriz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44020 , F 14, S 8, H M 679667, I/A 43 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Garcia Alonso Beatriz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48670 , F 105, S 8, H B 57594, I/A 622 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: MANUFACTURAS ELECTRICAS SA
Apoderado
- Garcia Alonso Beatriz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6163 , F 170, S 8, H BI 619,A , I/ 181 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Garcia Alonso Beatriz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48703 , F 6, S 8, H B 124584, I/A 190 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Empresa: TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SL
Apoderado Solidario
- Garcia Alonso Beatriz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48095 , F 212, S 8, H B 130133, I/A 92 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Apoderado Solidario
- Garcia Alonso Beatriz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 13, S 8, H M 343799, I/A 79 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Información de GARCIA ALONSO BEATRIZ MERCEDES
Mostramos los datos de GARCIA ALONSO BEATRIZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ALONSO BEATRIZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos