GARCIA ALONSO ALFREDO JULIO
Informe ejecutivo de GARCIA ALONSO ALFREDO JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GARCIA ALONSO ALFREDO JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTSU GENERAL ENGINEERING SL | Socio Unico | 14/06/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA ALONSO ALFREDO JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ALONSO ALFREDO JULIO
Empresa: ALTSU GENERAL ENGINEERING SL
Socio Único
- Garcia Alonso Alfredo Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022 , F 1, S 8, H BI 77071, I/A 1 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-48
Empresa: RV COOLING TECH SL
Consejero
- Basterra Monreal Jose Ignacio
- Garcia Alonso Alfredo Julio
- Garcia Arechavaleta Igor
- Mendoza Santisteban Victor Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5797 , F 85, S 8, H BI 62617, I/A 16 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-48
Empresa: TALLERES GOMETEGUI SL
Consejero
- Garcia Alonso Alfredo Julio
- Garcia Arechavaleta Aitor
- Garcia Arechavaleta Asier
- Garcia Arechavaleta Igor
Presidente
- Garcia Alonso Alfredo Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595 , F 90, S 8, H VI 4942, I/A 22 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-01
Empresa: RV COOLING TECH SL
Apoderado
- Garcia Alonso Alfredo Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5379 , F 192, S 8, H BI 62617, I/A 10 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-48
Empresa: RV COOLING TECH SL
Consejero
- Basterra Monreal Jose Ignacio
- Garcia Alonso Alfredo Julio
- Garcia Arechavaleta Igor
- Mendoza Santisteban Victor Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5379 , F 191, S 8, H BI 62617, I/A 9 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-48
Empresa: RV COOLING TECH SL
Consejero
- Garcia Alonso Alfredo Julio
- Garcia Arechavaleta Aitor
- Garcia Arechavaleta Asier
- Garcia Arechavaleta Igor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5379 , F 191, S 8, H BI 62617, I/A 9 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-48
Empresa: SARRIENA GROUP SA
Consejero
- Garcia Alonso Alfredo Julio
- Garcia Arechabaleta Aitor
- Garcia Arechavaleta Asier
- Garcia Arechavaleta Igor
Presidente
- Garcia Alonso Alfredo Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043 , F 52, S 8, H BI 31033, I/A 10 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-48
Empresa: SARRIENA GROUP SA
Consejero
- Garcia Alonso Alfredo Julio
- Garcia Arechabaleta Aitor
- Garcia Arechavaleta Asier
- Garcia Arechavaleta Igor
Presidente
- Garcia Alonso Alfredo Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043 , F 51, S 8, H BI 31033, I/A 9 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-48
Empresa: RV COOLING TECH SL
Consejero
- Garcia Alonso Alfredo Julio
- Garcia Arechavaleta Aitor
- Garcia Arechavaleta Asier
- Garcia Arechavaleta Igor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5379 , F 188, S 8, H BI 62617, I/A 6 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-48
Empresa: AIARA MANTENIMIENTO SL
Consejero
- Garcia Alonso Alfredo Julio
- Garcia Aretxabaleta Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5555 , F 60, S 8, H BI 66561, I/A 4 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-48
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ALONSO ALFREDO JULIO
Mostramos los datos de GARCIA ALONSO ALFREDO JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ALONSO ALFREDO JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos