GARCIA ALES MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA ALES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ALES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGMA BUILDING SL | Administrador Solidario | 24/09/2024 | |
ECA PROJECT MANAGEMENT SL | Administrador Solidario | 14/08/2024 |
VINCULACIONES DE GARCIA ALES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ALES MANUEL
Empresa: SIGMA BUILDING SL
Administrador Solidario
- Garcia Ales Manuel
- Sanchez Torres Rut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM101236, I/A 1 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-07
Empresa: ECA PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Garcia Ales Manuel
- Sanchez Torres Rut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100910, I/A 1 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-07
Empresa: VITALOPTICS SL
Apoderado Solidario
- Bertran Brotons Juan
- Garcia Ales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 59, S 8, H PM 39283, I/A 7 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-07
Empresa: VITALOPTICS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Ales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 213, S 8, H PM 39283, I/A 6 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-07
Información de GARCIA ALES MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA ALES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ALES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos