GARCIA ALCAZAR ERNESTO
Informe ejecutivo de GARCIA ALCAZAR ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ALCAZAR ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELSERON SL | Apoderado | 28/11/2023 | |
BAMESA ENERGIA SL | Administrador Unico | 15/04/2021 | |
NAGAMAR ALLIANZ GROUP SL | Administrador Unico | 10/02/2021 | |
NAGAMAR ALLIANZ GROUP SL | Apoderado | 02/02/2016 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS ALICANTINOS SL | Administrador Unico | 28/08/2009 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS ALICANTINOS SL | Apoderado | 03/01/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA ALCAZAR ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ALCAZAR ERNESTO
Empresa: DELSERON SL
Apoderado
- Garcia Alcazar Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 801, F 20, S 8, H AB 29036, I/A 2 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-02
Empresa: BAMESA ENERGIA SL
Administrador Unico
- Garcia Alcazar Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38934 , F 142, S 8, H M 691949, I/A 2 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Empresa: NAGAMAR ALLIANZ GROUP SL
Administrador Unico
- Garcia Alcazar Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964, L 728, F 202, S 8, H AB 19488, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-02
Empresa: NAGAMAR ALLIANZ GROUP SL
Apoderado
- Garcia Alcazar Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964, L 728, F 202, S 8, H AB 19488, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-02
Empresa: NAGAMAR ALLIANZ GROUP SL
Administrador Unico
- Garcia Alcazar Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 865, L 629, F 210, S 8, H AB 19488, I/A 2 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-02
Administrador Unico
- Garcia Alcazar Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 45, S 8, H A 72921, I/A 4 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-03
Administrador Mancomunado
- Garcia Alcazar Ernesto
- Sanchez Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 45, S 8, H A 72921, I/A 4 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-03
Administrador Mancomunado
- Garcia Alcazar Ernesto
- Sanchez Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 45, S 8, H A 72921, I/A 3 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-03
Administrador Mancomunado
- C. B. J. R.
- Garcia Alcazar Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 45, S 8, H A 72921, I/A 3 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-03
Apoderado
- Garcia Alcazar Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 44, S 8, H A 72921, I/A 2 (03/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-03
Información de GARCIA ALCAZAR ERNESTO
Mostramos los datos de GARCIA ALCAZAR ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ALCAZAR ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos