GARCIA AGUILA MARGARITA
Informe ejecutivo de GARCIA AGUILA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA AGUILA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPGEMINI ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 15/04/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA AGUILA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA AGUILA MARGARITA
Empresa: CAPGEMINI ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Calvo Isabel
- Anton Jose Luis
- Bartolome Ruiz Raul
- Cabrerizo Barrera Isabel
- Cogolludo Pastor Juan
- Garcia Deago Violeta
- Garcia Deago Violeta
- Garcia Molero Maria Angeles
- Garran Pedraza Jesus Manuel
- Gordo Vallejo Alejandro
- Lara Mendoza Juan Luis
- Llosa Guillen Javier
- Luengo Ruiz David
- Mayne Llobet Enric
- Mayne Llobet Enric
- Perea Laurent
- Perez Blanco Ramon
- Perez Iruela Pedro
- Quiroga Iglesias Pablo
- Torres Gonzalez Aranzazu
- Trillo Gonzalez Santiago Jose
- Vernis Perramon Sergio
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40175 , F 220, S 8, H M 287781, I/A 130 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: CAPGEMINI ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alvarez Calvo Isabel
- Bermudez Atalaya Francisco
- Garcia Aguila Margarita
- Garran Pedraza Jesus Manuel
- Lera Florez Jose Luis
- Luengo Ruiz David
- Mayne Llobet Enric
- Moreno Alburquerque Jose Luis
- Perea Laurent
- Quiroga Iglesias Pablo
- Sanchez Frutos Jorge Andres
- Tenor Albareda Angel
- Torres Gonzalez Aranzazu
- Torres Gonzalez Aranzazu
- Vazquez De La Fuente Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 175, S 8, H M 287781, I/A 118 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: CAPGEMINI ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Calvo Isabel
- Anton Jose Luis
- Bartolome Ruiz Raul
- Blanco Gonzalez Ariadna
- Blasco Salvador Juan Antonio
- Cabrerizo Barrera Isabel
- Garcia Deago Violeta
- Garcia Molero Maria Angeles
- Garran Pedraza Jesus Manuel
- Gordo Vallejo Alejandro
- Grillo Manu
- Lara Mendoza Juan Luis
- Linaza La Calle Jaime
- Llosa Guillen Javier
- Luengo Ruiz David
- Mayne Llobet Enric
- Perea Laurent
- Perez Blanco Ramon
- Perez Iruela Pedro
- Quiroga Iglesias Pablo
- Sanchez Frutos Jose Andres
- Torres Gonzalez Aranzazu
- Vernis Perramon Sergio
Apoderado Solidario
- Alvarez Blanco Andres
- Benaiges Casanova Marc
- Cid Garcia Manuel
- Cogolludo Pastor Juan
- Garcia Aguila Margarita
- Garcia Ruiz Carlos Javier
- Gomez Fernandez Mercedes
- Gomez Sanchez Francisco
- Martin Alonso Carlos
- Martin Muñoz Gema
- Salcedo Hidalgo Jose Javier
- Tenor Albareda Angel
- Terrel Leon Francisco De Borja
- Vazquez De La Fuente Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 166, S 8, H M 287781, I/A 111 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: CAPGEMINI ESPAÑA SL
Apoderado
- Bermudez Atalaya Francisco
- Franco Miranda Jordi
- Garcia Aguila Margarita
- Garran Pedraza Jesus Manuel
- Gonzalez Sanchez Lucia
- Grillet Ludovic
- Lera Florez Jose Luis
- Mayne Llobet Enric
- Moreno Alburquerque Jose Luis
- Moure De La Fuente Francisco
- Quiroga Iglesias Pablo
- Rodriguez Peralta Fernando
- Romero Barrera Lisardo
- Sanchez Frutos Jorge Andres
- Vazquez De La Fuente Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27544 , F 73, S 8, H M 287781, I/A 88 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Empresa: CAPGEMINI ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Garcia Aguila Margarita
- Grillet Ludovic
- Moure De La Fuente Francisco
- Villaverde Illana Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27544 , F 73, S 8, H M 287781, I/A 88 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Empresa: CAPGEMINI ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Cuquerella Gutierrez Vicente
- Cuquerella Gutierrez Vicente
- Cuquerella Gutierrez Vicente
- Cuquerella Gutierrez Vicente
- Cuquerella Gutierrez Vicente
- Garcia Aguila Margarita
- Grillet Ludovic
- Grillet Ludovic
- Grillet Ludovic
- Grillet Ludovic
- Grillet Ludovic
- Grillet Ludovic
- Lera Florez Jose Luis
- Mayne Llobet Enric
- Mayne Llobet Enric
- Mayne Llobet Enric
- Mayne Llobet Enric
- Mayne Llobet Enric
- Mayne Llobet Enric
- Moure De La Fuente Francisco
- Quiroga Iglesias Pablo
- Romero Barrera Lisardo
- Romero Barrera Lisardo
- Romero Barrera Lisardo
- Romero Barrera Lisardo
- Romero Barrera Lisardo
- Romero Barrera Lisardo
- Villaverde Illana Jorge Juan
Apoderado Solidario
- Garcia Aguila Margarita
- Garcia Aguila Margarita
- Garcia Aguila Margarita
- Grillet Ludovic
- Grillet Ludovic
- Grillet Ludovic
- Grillet Ludovic
- Lera Florez Jose Luis
- Lera Florez Jose Luis
- Lera Florez Jose Luis
- Moure De La Fuente Francisco
- Moure De La Fuente Francisco
- Moure De La Fuente Francisco
- Villaverde Illana Jorge Juan
- Villaverde Illana Jorge Juan
- Villaverde Illana Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27544 , F 68, S 8, H M 287781, I/A 80 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Información de GARCIA AGUILA MARGARITA
Mostramos los datos de GARCIA AGUILA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA AGUILA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos