GARCIA ADRIANZEN JOSE FERNANDO
Informe ejecutivo de GARCIA ADRIANZEN JOSE FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ADRIANZEN JOSE FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLURA SA | Apoderado Solidario | 23/01/2021 | |
PLURA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/05/2018 | |
HOTELES RESIDENCIAS Y TURISMO SA | Apoderado Solidario | 28/04/2016 | |
PLURA SA | Presidente | 27/10/2011 | |
PLURA SA | Consejero | 27/10/2011 | |
HOTELES RESIDENCIAS Y TURISMO SA | Presidente | 21/10/2011 | |
HOTELES RESIDENCIAS Y TURISMO SA | Consejero | 21/10/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA ADRIANZEN JOSE FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ADRIANZEN JOSE FERNANDO
Empresa: HOTELES RESIDENCIAS Y TURISMO SA
Consejero
- Alonso Barrera Maria Dolores
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
- Mayordomo Gil Jose Alejandro
Presidente
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 88, S 8, H M 47787, I/A 25 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Empresa: HOTELES RESIDENCIAS Y TURISMO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Barrera Maria Dolores
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
- Mayordomo Gil Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 88, S 8, H M 47787, I/A 25 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Empresa: PLURA SA
Consejero
- Alonso Barrera Maria Dolores
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
- Mayordomo Gil Jose Alejandro
Presidente
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37568 , F 121, S 8, H M 47839, I/A 37 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: PLURA SA
Apoderado Solidario
- Alonso Barrera Maria Dolores
- Carmona Puebla Gema Maria
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
- Gonzalo Cano Angel
- Mayordomo Gil Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37568 , F 121, S 8, H M 47839, I/A 36 (23/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: PLURA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Barrera Maria Dolores
- Carmona Puebla Gema Maria
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
- Gonzalo Cano Angel
- Mayordomo Gil Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 32, S 8, H M 47839, I/A 35 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: PLURA SA
Apoderado
- Alonso Barrera Maria Dolores
- Fernandez Rodriguez Maria Isabel
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
- Mayordomo Gil Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 32, S 8, H M 47839, I/A 35 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: PLURA SA
Consejero
- Alonso Barrera Maria Dolores
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
- Mayordomo Gil Jose Alejandro
Presidente
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 32, S 8, H M 47839, I/A 34 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Empresa: PLURA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Barrera Maria Dolores
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
- Mayordomo Gil Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 32, S 8, H M 47839, I/A 34 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Empresa: INMOBILIARIA TECHO SA
Consejero
- Alonso Barrera Maria Dolores
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
- Mayordomo Gil Jose Alejandro
Presidente
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 82, S 8, H M 47787, I/A 23 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-28
Empresa: INMOBILIARIA TECHO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alonso Barrera Maria Dolores
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
- Mayordomo Gil Jose Alejandro
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Barrera Maria Dolores
- Garcia Adrianzen Jose Fernando
- Mayordomo Gil Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 82, S 8, H M 47787, I/A 23 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ADRIANZEN JOSE FERNANDO
Mostramos los datos de GARCIA ADRIANZEN JOSE FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ADRIANZEN JOSE FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos