GARCIA ABOS MARTA
Informe ejecutivo de GARCIA ABOS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA ABOS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIO AUXILIAR DE LA PIEL SL | Administrador Unico | 09/12/2013 | 08/06/2021 |
NORMAGAR SL | Administrador Unico | 09/12/2013 | 07/06/2021 |
BERNINI TEXTIL SL | Administrador Unico | 09/12/2013 | 07/06/2021 |
NORMAGAR SL | Administrador Unico | 10/12/2012 | |
BERNINI TEXTIL SL | Administrador Unico | 10/12/2012 | |
COMERCIO AUXILIAR DE LA PIEL SL | Administrador Unico | 10/12/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA ABOS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ABOS MARTA
Empresa: COMERCIO AUXILIAR DE LA PIEL SL
Administrador Unico
- Garcia Abos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 125, S 8, H M 69432, I/A 16 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Empresa: NORMAGAR SL
Administrador Unico
- Garcia Abos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9303 , F 215, S 8, H M 149623, I/A 9 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
Empresa: BERNINI TEXTIL SL
Administrador Unico
- Garcia Abos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8914 , F 200, S 8, H M 68615, I/A 19 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
Empresa: NORMAGAR SL
Administrador Unico
- Garcia Abos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9303 , F 41, S 8, H M 149623, I/A 8 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-28
Empresa: COMERCIO AUXILIAR DE LA PIEL SL
Administrador Unico
- Garcia Abos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 124, S 8, H M 69432, I/A 15 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-28
Empresa: BERNINI TEXTIL SL
Administrador Unico
- Garcia Abos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8914 , F 199, S 8, H M 68615, I/A 18 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-28
Empresa: COMERCIO AUXILIAR DE LA PIEL SL
Administrador Unico
- Garcia Abos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 124, S 8, H M 69432, I/A 14 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Empresa: BERNINI TEXTIL SL
Administrador Unico
- Garcia Abos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8914 , F 199, S 8, H M 68615, I/A 17 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Empresa: NORMAGAR SL
Administrador Unico
- Garcia Abos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9303 , F 41, S 8, H M 149623, I/A 7 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Información de GARCIA ABOS MARTA
Mostramos los datos de GARCIA ABOS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ABOS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos