GARCIA ABELLON ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA ABELLON ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ABELLON ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINK DEPOT CANARIAS SL | Administrador Solidario | 04/05/2023 | |
GRUPO THREEFOX SL | Apoderado Solidario | 20/05/2022 | |
BIRRETTO JAVEA SL | Administrador Solidario | 07/02/2022 | |
TOMY'S FASHION TRIBE SL | Administrador Unico | 19/02/2020 | |
TONY GAAB SL | Socio Unico | 27/09/2017 | |
TONY GAAB SL | Administrador Unico | 27/09/2017 | |
GABELLON INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 28/03/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA ABELLON ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ABELLON ANTONIO
Empresa: LINK DEPOT CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Abellon Antonio
- Martin Escobar Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2320 , F 99, S 8, H GC 61129, I/A 1 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-35
Empresa: GRUPO THREEFOX SL
Apoderado Solidario
- Garcia Abellon Antonio
- Garcia Abellon Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 117, S 8, H A 162298, I/A 2 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-03
Empresa: BIRRETTO JAVEA SL
Administrador Solidario
- Garcia Abellon Antonio
- Garcia Abellon Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444 , F 166, S 8, H A 178270, I/A 1 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-03
Empresa: TOMY'S FASHION TRIBE SL
Administrador Unico
- Garcia Abellon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603 , F 205, S 8, H A 129931, I/A 6 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-03
Empresa: TONY GAAB SL
Administrador Unico
- Garcia Abellon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4067 , F 8, S 8, H A 156817, I/A 1 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-03
Empresa: TONY GAAB SL
Socio Único
- Garcia Abellon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4067 , F 8, S 8, H A 156817, I/A 1 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-03
Empresa: GABELLON INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Garcia Abellon Antonio
- Garcia Abellon Francisco Jesus
- Garcia Abellon Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4025 , F 158, S 8, H A 154489, I/A 1 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-03
Empresa: ADORNOS CAÑABATE SL
Administrador Unico
- Garcia Abellon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 14, S 8, H A 34764, I/A 7 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-03
Información de GARCIA ABELLON ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA ABELLON ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ABELLON ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos