GARCIA ABARCA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de GARCIA ABARCA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA ABARCA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STULZ TECNIVEL SL | Apoderado | 21/12/2010 | 25/02/2016 |
TECNICOIL SL | Administrador Mancomunado | 27/02/2012 | 24/04/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA ABARCA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ABARCA JUAN CARLOS
Empresa: TECNIVEL SL
Apoderado
- Del Castillo Galve Ramon
- Garcia Abarca Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11640 , F 156, S 8, H M 7686, I/A 68 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Empresa: TECNICOIL SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Abarca Juan Carlos
- Roizo Vidales Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23173 , F 212, S 8, H M 15639, I/A 26 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Empresa: TECNICOIL SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Abarca Juan Carlos
- Roizo Vidales Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23173 , F 208, S 8, H M 15639, I/A 23 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Empresa: TECNIVEL SL
Apoderado
- Garcia Abarca Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11640 , F 152, S 8, H M 7686, I/A 57 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28
Información de GARCIA ABARCA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de GARCIA ABARCA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ABARCA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos