GARCHITORENA LOPEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GARCHITORENA LOPEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCHITORENA LOPEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA | Apoderado | 14/01/2010 | 05/02/2013 |
TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Apoderado | 14/01/2010 | 04/02/2013 |
GLASSHARP CONSULTORIA DE GESTION SL | Liquidador | 14/04/2010 | 09/12/2010 |
GLASSHARP CONSULTORIA DE GESTION SL | Administrador Unico | 14/04/2010 |
VINCULACIONES DE GARCHITORENA LOPEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCHITORENA LOPEZ MARIA TERESA
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguilera Arauzo Jose Javier
- Aguilera Arauzo Jose Javier
- Azaola Amann Gonzalo Cristobal
- Blanco Perez Rafael
- Cortes Lopez Maria Jesus
- Fernandez De Cordoba Martos Maria
- Garchitorena Lopez Maria Teresa
- Lopez Del Castillo Antonio
- Maceda Gonzalez Jose Manuel
- Machicot Arbizu Marta
- Marroquin Fernandez Maria Isabel
- Onega Pagador Gerardo
- Rocillo Gregoire Jose
- Rodrigo Yanes Maria Angeles
- Roig Serrano Ramon Miguel
- Ruiz Abad Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 20, S 8, H M 27862, I/A 333 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguilera Arauzo Jose Javier
- Aguilera Arauzo Jose Javier
- Alvarez Fernandez Juan Carlos
- Azaola Amann Gonzalo Cristobal
- Carmena Almendros Jesus
- Castells Arcas Luis
- Cortes Lopez Maria Jesus
- Crespo Rincon Moises
- Fernandez De Cordoba Martos Maria
- Garchitorena Lopez Maria Teresa
- Garcia Calvo Maria Jesus
- Garrido Martin Andres
- Lopez Del Castillo Antonio
- Maceda Gonzalez Jose Manuel
- Maceda Gonzalez Jose Manuel
- Machicot Arbizu Marta
- Marroquin Fernandez Maria Isabel
- Marroquin Fernandez Maria Isabel
- Marroquin Fernandez Maria Isabel
- Marroquin Fernandez Maria Isabel
- Marroquin Fernandez Maria Isabel
- Marroquin Fernandez Maria Isabel
- Marroquin Fernandez Maria Isabel
- Onega Pagador Gerardo
- Ortiz Garcia Pedro
- Pascual Carretero Inmaculada
- Pascual Carretero Inmaculada
- Rodrigo Yanes Maria Angeles
- Ruiz Abad Maria Luisa
- Saiz Escribano Jose Luis
- Salmeron Viciana Miguel Angel
- Vazquez Sanchez Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 114, S 8, H M 213180, I/A 360 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Empresa: GLASSHARP CONSULTORIA DE GESTION SL
Liquidador
- Garchitorena Lopez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25651 , F 184, S 8, H M 462289, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: GLASSHARP CONSULTORIA DE GESTION SL
Administrador Unico
- Garchitorena Lopez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25651 , F 184, S 8, H M 462289, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
- Garchitorena Lopez Maria Teresa
- Maroto Antuña Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16120 , F 100, S 8, H M 27862, I/A 244 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Apoderado
- Garchitorena Lopez Maria Teresa
- Maroto Antuña Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 76, S 8, H M 213180, I/A 276 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-28
Información de GARCHITORENA LOPEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de GARCHITORENA LOPEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCHITORENA LOPEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos