GARCESO MALDONADO MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GARCESO MALDONADO MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCESO MALDONADO MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSINESS TOGAR SL | Administrador Unico | 22/01/2024 | |
BUSINESS TOGAR SL | Apoderado | 06/11/2020 | |
GRUPO KEBIAM SPAIN SL | Administrador Unico | 04/09/2014 |
VINCULACIONES DE GARCESO MALDONADO MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCESO MALDONADO MARIA TERESA
Empresa: BUSINESS TOGAR SL
Administrador Unico
- Garceso Maldonado Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5975, L 4882, F 116, S 8, H MA157478, I/A 3 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-29
Empresa: BUSINESS TOGAR SL
Apoderado
- Garceso Maldonado Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5975, L 4882, F 115, S 8, H MA157478, I/A 2 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-29
Empresa: GRUPO KEBIAM SPAIN SL
Administrador Unico
- Garceso Maldonado Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5314, L 4221, F 192, S 8, H MA124602, I/A 1 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-29
Información de GARCESO MALDONADO MARIA TERESA
Mostramos los datos de GARCESO MALDONADO MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCESO MALDONADO MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos