GARCES VIDADOR MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de GARCES VIDADOR MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCES VIDADOR MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIPA 2000 SL | Administrador Solidario | 26/06/2023 | |
GURE ITURRI SL | Administrador Solidario | 08/04/2021 | |
ITSAS ERTZ SL | Administrador Unico | 03/01/2017 | |
GURE ITURRI SL | Apoderado | 23/09/2014 |
VINCULACIONES DE GARCES VIDADOR MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCES VIDADOR MARIA BEGOÑA
Empresa: QUIPA 2000 SL
Administrador Solidario
- Garces Vidador Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 152, S 8, H SS 31941, I/A 3 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-20
Empresa: QUIPA 2000 SL
Administrador Unico
- Garces Vidador Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 152, S 8, H SS 31941, I/A 3 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-20
Empresa: GURE ITURRI SL
Administrador Solidario
- Galarza Jauregui Miguel Jose
- Garces Vidador Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 223, S 8, H SS 25258, I/A 6 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-20
Empresa: ITSAS ERTZ SL
Administrador Unico
- Garces Vidador Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2779 , F 14, S 8, H SS 39108, I/A 2 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Empresa: GURE ITURRI SL
Apoderado
- Garces Vidador Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 221, S 8, H SS 25258, I/A 3 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-20
Información de GARCES VIDADOR MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de GARCES VIDADOR MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCES VIDADOR MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos