GARCES SANDALINES VICENTE JOSE
Informe ejecutivo de GARCES SANDALINES VICENTE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCES SANDALINES VICENTE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SC&M CONSULTORIA DE COMUNICACION Y MARKETING SL | Socio Unico | 04/03/2014 | |
SC&M CONSULTORIA DE COMUNICACION Y MARKETING SL | Administrador Unico | 04/03/2014 | |
SANDALINES COMUNICACION & MARKETING SL | Socio Unico | 10/03/2010 | |
SANDALINES COMUNICACION & MARKETING SL | Administrador Unico | 10/03/2010 |
VINCULACIONES DE GARCES SANDALINES VICENTE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCES SANDALINES VICENTE JOSE
Administrador Unico
- Garces Sandalines Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524, L 91, F 49, S 8, H CS 2480, I/A 9 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-12
Administrador Unico
- Garces Sandalines Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524, L 91, F 49, S 8, H CS 2480, I/A 7 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-12
Administrador Solidario
- Garces Sandalines Raquel
- Garces Sandalines Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524, L 91, F 49, S 8, H CS 2480, I/A 7 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-12
Administrador Solidario
- Garces Sandalines Raquel
- Garces Sandalines Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524, L 91, F 48, S 8, H CS 2480, I/A 6 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-12
Administrador Unico
- Garces Sandalines Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1641, L 1203, F 196, S 8, H CS 36275, I/A 1 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-12
Socio Único
- Garces Sandalines Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1641, L 1203, F 196, S 8, H CS 36275, I/A 1 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-12
Administrador Unico
- Garces Sandalines Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1097, F 6, S 8, H CS 31910, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-12
Socio Único
- Garces Sandalines Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1097, F 6, S 8, H CS 31910, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-12
Información de GARCES SANDALINES VICENTE JOSE
Mostramos los datos de GARCES SANDALINES VICENTE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCES SANDALINES VICENTE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos