GARCES ROIG VICENTA MARIA
Informe ejecutivo de GARCES ROIG VICENTA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCES ROIG VICENTA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NT RED GESTION SL | Administrador Unico | 15/03/2024 |
VINCULACIONES DE GARCES ROIG VICENTA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCES ROIG VICENTA MARIA
Empresa: NT RED GESTION SL
Administrador Unico
- Garces Roig Vicenta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1924, L 1484, F 219, S 8, H CS 47714, I/A 1 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-12
Empresa: MOSEIPE SL
Administrador Unico
- Garces Roig Vicenta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 270, F 96, S 8, H CS 7428, I/A 9 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-12
Empresa: MOSEIPE SL
Administrador Unico
- Garces Roig Vicenta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 270, F 96, S 8, H CS 7428, I/A 8 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-12
Empresa: FRANCISCO GARCES SL
Apoderado Solidario
- Garces Roig Maria Rosa
- Garces Roig Vicenta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665, L 232, F 115, S 8, H CS 6292, I/A 8 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-12
Empresa: INNOVA CONSULTORIA PRAPEL SL
Liquidador Solidario
- Garces Roig Vicenta Maria
- Prades Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1530, L 1092, F 111, S 8, H CS 31777, I/A 3 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-12
Empresa: INNOVA CONSULTORIA PRAPEL SL
Administrador Solidario
- Garces Roig Vicenta Maria
- Prades Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1530, L 1092, F 111, S 8, H CS 31777, I/A 3 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-12
Empresa: INNOVA CONSULTORIA PRAPEL SL
Administrador Solidario
- Garces Roig Vicenta Maria
- Prades Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1530, L 1092, F 110, S 8, H CS 31777, I/A 1 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-12
Información de GARCES ROIG VICENTA MARIA
Mostramos los datos de GARCES ROIG VICENTA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCES ROIG VICENTA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos