GARCES MARTINEZ GERMAN
Informe ejecutivo de GARCES MARTINEZ GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCES MARTINEZ GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS SL | Consejero | 24/09/2009 | 24/10/2011 |
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA | Consejero | 18/02/2010 | 07/09/2011 |
INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL LES TAPIES SA | Consejero | 06/07/2011 |
VINCULACIONES DE GARCES MARTINEZ GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCES MARTINEZ GERMAN
Empresa: LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 190, S 8, H T 40593, I/A 6 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-43
Empresa: SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aymami Huguet Ernest
- Bargas Musoy Lidia
- Calatayud Casals Joaqum
- Castellnou Barcelo Josep
- Diaz Duran Fermin
- Escoda Martinez Francesc Xavier
- Forcadell Blasco Laura
- Franch Olive Salvador
- Gallardo Alguero Juan
- Garces Martinez German
- Juncosa Alberich Jordi
- Lazaro Alhambra Francesc Xavier
- Llaurado Pamies Francesc Xavier
- Mas Nolla Joan
- Matas Borrut Salvador
- Montane Vidal Josep
- Morancho Lopez Francisco Asis
- Rabascall Domingo Josep
- Roca Navarro Montserrat
- Salsench Escoda Marcel
- Salvat Llaurado Anton Maria
- Solanellas Oset Pere
- Torrell Camps Francesc Xavier
- Trabalon Dominguez Josep Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 11, S 8, H T 13204, I/A 25 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-43
Consejero
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 149, S 8, H T 21397, I/A 3 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-43
Empresa: SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA
Consejero
- Diaz Duran Fermin
- Garces Martinez German
- Rabascall Domingo Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 10, S 8, H T 13204, I/A 22 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-43
Empresa: LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 183, S 8, H T 40593, I/A 1 (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-43
Información de GARCES MARTINEZ GERMAN
Mostramos los datos de GARCES MARTINEZ GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCES MARTINEZ GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos