GARCES AGUILANIEDO MARCOS
Informe ejecutivo de GARCES AGUILANIEDO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCES AGUILANIEDO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANIPULADOS Y ENVASADOS DEL CINCA SL | Administrador Unico | 18/02/2019 | |
RUBILEC 2001 SL | Administrador Unico | 18/02/2019 |
VINCULACIONES DE GARCES AGUILANIEDO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCES AGUILANIEDO MARCOS
Empresa: EUROBRIC 2000 SA
Administrador Unico
- Garces Aguilaniedo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H HU 348, I/A 37 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-22
Empresa: RUBILEC 2001 SL
Administrador Unico
- Garces Aguilaniedo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462, L 289, F 212, S 8, H HU 6188, I/A 7 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-22
Empresa: EUROBRIC 2000 SA
Administrador Unico
- Garces Aguilaniedo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 126, S 8, H HU 348, I/A 34 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-22
Empresa: MANIPULADOS Y ENVASADOS DEL CINCA SL
Administrador Unico
- Garces Aguilaniedo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406, L 237, F 94, S 8, H HU 4955, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-22
Empresa: PORTIACHA SL
Liquidador
- Garces Aguilaniedo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 18, S 8, H HU 11176, I/A 2 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-22
Empresa: PORTIACHA SL
Administrador Solidario
- Colomina Vidal Maria Angel
- Garces Aguilaniedo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 18, S 8, H HU 11176, I/A 2 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-22
Empresa: PORTIACHA SL
Administrador Solidario
- Colomina Vidal Maria Angel
- Garces Aguilaniedo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 17, S 8, H HU 11176, I/A 1 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-22
Información de GARCES AGUILANIEDO MARCOS
Mostramos los datos de GARCES AGUILANIEDO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCES AGUILANIEDO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos