GARBINO GIANANDREA
Informe ejecutivo de GARBINO GIANANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARBINO GIANANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JET SKI PARADISE SL | Administrador Solidario | 26/04/2021 |
VINCULACIONES DE GARBINO GIANANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARBINO GIANANDREA
Empresa: JET SKI RACING SL
Administrador Solidario
- Dal Bon Stefano
- Garbino Gianandrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 123, S 8, H TF 50410, I/A 3 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-38
Empresa: JET SKI PARADISE SL
Administrador Unico
- Garbino Gianandrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 216, S 8, H TF 62493, I/A 1 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-38
Empresa: JET SKI PARADISE SL
Socio Único
- Garbino Gianandrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 216, S 8, H TF 62493, I/A 1 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-38
Empresa: JET SKI RACING SL
Administrador Solidario
- Dal Bon Stefano
- Garbino Gianandrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 123, S 8, H TF 50410, I/A 2 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-38
Información de GARBINO GIANANDREA
Mostramos los datos de GARBINO GIANANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARBINO GIANANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos