GARBERI FERRER JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de GARBERI FERRER JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARBERI FERRER JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ETICKETA RETAIL SL | Socio Unico | 07/12/2017 | |
ETICKETA RETAIL SL | Administrador Unico | 07/12/2017 | |
NINZZO SL | Socio Unico | 19/05/2016 | |
NINZZO SL | Administrador Unico | 19/05/2016 | |
EFE PATRIMONIO SL | Administrador Mancomunado | 03/04/2014 | |
C & S EUROFORMAS 2000 SL | Administrador Solidario | 02/10/2009 |
VINCULACIONES DE GARBERI FERRER JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARBERI FERRER JUAN IGNACIO
Empresa: ETICKETA RETAIL SL
Administrador Unico
- Garberi Ferrer Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3894 , F 44, S 8, H A 147054, I/A 2 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-03
Empresa: ETICKETA RETAIL SL
Socio Único
- Garberi Ferrer Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3894 , F 44, S 8, H A 147054, I/A 2 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-03
Empresa: NINZZO SL
Administrador Unico
- Garberi Ferrer Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3949 , F 41, S 8, H A 150151, I/A 1 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-03
Empresa: NINZZO SL
Socio Único
- Garberi Ferrer Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3949 , F 41, S 8, H A 150151, I/A 1 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-03
Empresa: EFE PATRIMONIO SL
Administrador Mancomunado
- Garberi Ferrer Jose German
- Garberi Ferrer Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8985 , F 94, S 8, H M 144560, I/A 7 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Empresa: C & S EUROFORMAS 2000 SL
Administrador Solidario
- Garberi Ferrer Jose German
- Garberi Ferrer Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15508 , F 69, S 8, H M 260781, I/A 4 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-28
Información de GARBERI FERRER JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de GARBERI FERRER JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARBERI FERRER JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos