GARATE INCHAUSTI ALBERTO
Informe ejecutivo de GARATE INCHAUSTI ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE GARATE INCHAUSTI ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARATE INCHAUSTI ALBERTO
Empresa: BATUAK SL
Consejero
- Etxeberria Izagirre Igor
- Garate Inchausti Alberto
- Ugarte Erostarbe Maitane
Presidente
- Garate Inchausti Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 211, S 8, H SS 38737, I/A 8 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-20
Empresa: BATUAK SL
Consejero
- Egaña Iriondo Mikel
- Etxeberria Izagirre Igor
- Garate Inchausti Alberto
- Ugarte Erostarbe Maitane
Presidente
- Garate Inchausti Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 211, S 8, H SS 38737, I/A 6 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-20
Empresa: BATUAK SL
Administrador Solidario
- Garate Inchausti Alberto
- Ugarte Erostarbe Maitane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 211, S 8, H SS 38737, I/A 6 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-20
Empresa: BATUAK SL
Administrador Solidario
- Garate Inchausti Alberto
- Ugarte Erostarbe Maitane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 210, S 8, H SS 38737, I/A 5 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Empresa: BATUAK SL
Apoderado
- Garate Inchausti Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 210, S 8, H SS 38737, I/A 4 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-20
Empresa: KYRONMEK SL
Socio único
- Garate Inchausti Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 94, S 8, H BI 60005, I/A 3 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Empresa: KYRONMEK SL
Liquidador
- Garate Inchausti Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 94, S 8, H BI 60005, I/A 3 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-48
Empresa: KYRONMEK SL
Administrador Unico
- Garate Inchausti Alberto
Liquidador
- Garate Inchausti Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 94, S 8, H BI 60005, I/A 3 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-48
Empresa: KYRONMEK SL
Administrador Unico
- Garate Inchausti Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 93, S 8, H BI 60005, I/A 2 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-48
Empresa: KYRONMEK SL
Administrador Solidario
- Garate Inchausti Alberto
- Larrasquitu Bernaola Pedro Aitor
- Mendiolea Mendiguchia Patxi Joseba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5277 , F 93, S 8, H BI 60005, I/A 2 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-48
VER MAS ACTOS
Información de GARATE INCHAUSTI ALBERTO
Mostramos los datos de GARATE INCHAUSTI ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARATE INCHAUSTI ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos