GARAI IBARLUCEA IRATXE
Informe ejecutivo de GARAI IBARLUCEA IRATXE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 48
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GARAI IBARLUCEA IRATXE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREMATORIOS SURESTE AIE | Apoderado Solidario | 14/08/2024 | |
ASISTEA SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado | 17/07/2024 | |
FUNERARIAS BILBAINA Y LA AUXILIADORA SL | Apoderado | 17/07/2024 | |
POMPAS FUNEBRES MEDITERRANEAS SL | Consejero | 04/07/2024 | |
TANATORIO SE-30 SEVILLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/06/2024 | |
SERVICIOS FUNERARIOS DE TORRERO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2024 | |
MEDIAGEN SL | Apoderado | 17/06/2024 | |
MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS INTERNACIONALES SL | Consejero | 14/06/2024 | |
ZENTOLEN BERRI SA | Apoderado | 04/06/2024 | |
TANATORIO SE-30 SEVILLA SL | Apoderado Solidario | 30/05/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARAI IBARLUCEA IRATXE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARAI IBARLUCEA IRATXE
Empresa: CREMATORIOS SURESTE AIE
Apoderado Solidario
- Garai Ibarlucea Iratxe
- Gilabert I Lopez Roger
- Hernando Susilla Jesus
- Huesca Codina Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 39227, I/A 6 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-35
Empresa: TANATORIO DEL BIDASOA SA
Consejero
- Arguello Blas Fernando
- Garai Ibarlucea Iratxe
- Huesca Codina Augusto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 1238, I/A 36 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-20
Apoderado
- Garai Ibarlucea Iratxe
- Gilabert Lopez Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 29063, I/A 52 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-48
Empresa: ASISTEA SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Garai Ibarlucea Iratxe
- Gilabert Lopez Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 64993, I/A 26 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-48
Empresa: SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arguello Blas Fernando
- Belaustegui Arbelo Antonio
- Garai Ibarlucea Iratxe
- Gomez Garcia Oscar
- Hernando Susilla Jesus Angel
- Huesca Codina Augusto
- Pereira Vigo Manuel
- Perez De La Vara Jose Joaquin
- Perez De La Vara Jose Joaquin
- Perez Vacas Andoni
- Perez Vacas Andoni
- Sanchez Vivancos Laura
- Tarancon Gomez Raul
- Torrente Muñoz Maria Isabel
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 17487, I/A 15 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-20
Empresa: POMPAS FUNEBRES MEDITERRANEAS SL
Consejero
- Garai Ibarlucea Iratxe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 519706, I/A 39 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-08
Empresa: TANATORIO SE-30 SEVILLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arguello Blas Fernando
- Garai Ibarlucea Iratxe
- Hernando Susilla Jesus Angel
- Perez De La Vera Jose Joaquin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 27187, I/A 44 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-50
Empresa: SERVICIOS FUNERARIOS DE TORRERO SA
Apoderado Solidario
- Garai Ibarlucea Iratxe
- Gilabert Lopez Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 6085, I/A 50 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-50
Empresa: SERVICIOS FUNERARIOS DE TORRERO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arguello Blas Fernando
- Garai Ibarlucea Iratxe
- Hernando Susilla Jesus Angel
- Pereira Vigo Manuel
- Perez De La Vera Jose Joaquin
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 6085, I/A 56 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-50
Empresa: MEDIAGEN SL
Apoderado
- Garai Ibarlucea Iratxe
- Gilabert Lopez Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 55331, I/A 17 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-48
VER MAS ACTOS
Información de GARAI IBARLUCEA IRATXE
Mostramos los datos de GARAI IBARLUCEA IRATXE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARAI IBARLUCEA IRATXE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos