GARACH MEDINA LUIS RAMON
Informe ejecutivo de GARACH MEDINA LUIS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARACH MEDINA LUIS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEJO TORRE HISPANIA SL | Administrador Mancomunado | 03/10/2019 |
VINCULACIONES DE GARACH MEDINA LUIS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARACH MEDINA LUIS RAMON
Empresa: COMPLEJO TORRE HISPANIA SL
Administrador Mancomunado
- Garach Medina Luis Ramon
- Maza Dolset Pablo
- Nicas Molina Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 177, S 8, H J 15557, I/A 3 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-23
Empresa: COMPLEJO TORRE HISPANIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garach Medina Luis Ramon
- Moral Moral Juan Bartolome
- Nicas Molina Fernando Jose
Consejero
Presidente
- Garach Medina Luis Ramon
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 177, S 8, H J 15557, I/A 3 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-23
Empresa: TEAM LIDER SL
Liquidador
- Garach Medina Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 397 , F 96, S 8, H J 15137, I/A 3 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-23
Empresa: TEAM LIDER SL
Administrador Unico
- Garach Medina Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 397 , F 96, S 8, H J 15137, I/A 3 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-23
Empresa: TEAM LIDER SL
Socio Único
- Garach Medina Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 397 , F 95, S 8, H J 15137, I/A 2 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-23
Liquidador Mancomunado
- Almonacid Cruz Bernardo
- Cruz Cabrera Ildefonso
- Garach Medina Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 120, S 8, H J 15100, I/A 4 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-23
Consejero Delegado Mancomunado
- Almonacid Cruz Bernardo
- Garach Medina Luis Ramon
Consejero
- Almonacid Cruz Bernardo
- Cruz Cabrera Ildefonso
- Garach Medina Luis Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 120, S 8, H J 15100, I/A 4 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-23
Consejero Delegado Mancomunado
- Almonacid Cruz Bernardo
- Garach Medina Luis Ramon
Consejero
- Almonacid Cruz Bernardo
- Cruz Cabrera Ildefonso
- Garach Medina Luis Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 119, S 8, H J 15100, I/A 3 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-23
Consejero
- Almonacid Cruz Bernardo
- Caballero Peñalver Carlos Jacinto
- Figueras Juarez Sebastian
- Garach Medina Luis Ramon
- Moral Moral Juan Bartolome
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garach Medina Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 119, S 8, H J 15100, I/A 3 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-23
Información de GARACH MEDINA LUIS RAMON
Mostramos los datos de GARACH MEDINA LUIS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARACH MEDINA LUIS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos