GARABALLU GARCIA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GARABALLU GARCIA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARABALLU GARCIA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRRIGAL AGROPECUARIA SL | Administrador Unico | 17/01/2017 | |
ZUSERCOM COMPLUTENSE SL | Socio Unico | 26/06/2012 | |
ZUSERCOM COMPLUTENSE SL | Administrador Unico | 26/06/2012 |
VINCULACIONES DE GARABALLU GARCIA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARABALLU GARCIA JOSE ANTONIO
Administrador Unico
- Garaballu Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9254, L 6537, F 214, S 8, H V 141307, I/A 3 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-46
Administrador Unico
- Garaballu Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9254, L 6537, F 214, S 8, H V 141307, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-46
Nuevo Socio Único
- Garaballu Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9254, L 6537, F 214, S 8, H V 141307, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-46
Empresa: IRRIGAL AGROPECUARIA SL
Administrador Unico
- Garaballu Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24475 , F 66, S 8, H M 440293, I/A 2 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: ZUSERCOM COMPLUTENSE SL
Administrador Unico
- Garaballu Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29031 , F 73, S 8, H M 522802, I/A 2 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Empresa: ZUSERCOM COMPLUTENSE SL
Nuevo Socio Único
- Garaballu Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29031 , F 73, S 8, H M 522802, I/A 2 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Información de GARABALLU GARCIA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GARABALLU GARCIA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARABALLU GARCIA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos