GAONA LATORRE MIREIA
Informe ejecutivo de GAONA LATORRE MIREIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAONA LATORRE MIREIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SR TECHNICS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 17/09/2018 | 19/09/2024 |
SR TECHNICS SPAIN SA | Apoderado | 14/08/2018 | 29/05/2019 |
VINCULACIONES DE GAONA LATORRE MIREIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAONA LATORRE MIREIA
Empresa: SR TECHNICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Gaona Latorre Mireia
- Langley Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 21606, I/A 40 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-07
Empresa: SR TECHNICS SPAIN SA
Apoderado
- Gaona Latorre Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 201, S 8, H PM 21606, I/A 24 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-07
Empresa: SR TECHNICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 201, S 8, H PM 21606, I/A 22 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-07
Empresa: SR TECHNICS SPAIN SA
Apoderado
- Gaona Latorre Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 197, S 8, H PM 21606, I/A 21 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-07
Información de GAONA LATORRE MIREIA
Mostramos los datos de GAONA LATORRE MIREIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAONA LATORRE MIREIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos