GANUZA FERNANDEZ DE ARROYABE JON
Informe ejecutivo de GANUZA FERNANDEZ DE ARROYABE JON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE GANUZA FERNANDEZ DE ARROYABE JON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETROLEUM OIL & GAS ESPAÑA SA | Apoderado | 09/01/2024 | |
NATURGY ENERGY GROUP SA | Apoderado | 03/01/2024 | |
UNION FENOSA GAS EXPLORACION Y PRODUCCION SA | Apoderado | 04/12/2023 | |
UNION FENOSA GAS EXPLORACION Y PRODUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/11/2023 | |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | Apoderado | 15/11/2023 | |
NATURGY COMMODITIES TRADING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2023 | |
NATURGY COMMODITIES TRADING SA | Apoderado | 15/11/2023 | |
NATURGY APROVISIONAMIENTOS SA | Apoderado | 14/11/2023 | |
NATURGY INFRAESTRUCTURAS EMEA SL | Apoderado | 14/11/2023 | |
SAGANE SA | Apoderado | 14/11/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GANUZA FERNANDEZ DE ARROYABE JON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GANUZA FERNANDEZ DE ARROYABE JON
Empresa: NATURGY PARTICIPACIONES SA
Administrador Mancomunado
- Ganuza Fernandez De Arroyabe Jon
- Garcia Cobaleda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 439246, I/A 53 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Empresa: NATURGY ALFA INVESTMENTS SA
Administrador Mancomunado
- Ganuza Fernandez De Arroyabe Jon
- Garcia Cobaleda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 681300, I/A 15 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: NATURGY PARTICIPACIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ganuza Fernandez De Arroyabe Jon
- Lopez Gomez-caro Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 439246, I/A 52 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: NATURGY ALFA INVESTMENTS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ganuza Fernandez De Arroyabe Jon
- Lopez Gomez-caro Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 681300, I/A 14 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: NATURGY ACCIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ganuza Fernandez De Arroyabe Jon
- Lopez Gomez-caro Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 504413, I/A 38 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: NATURGY CAPITAL MARKETS SA
Apoderado
- Ganuza Fernandez De Arroyabe Jon
- Gomez Ferrer Baltasar
- Lopez Gomez-caro Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 656766, I/A 23 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: LA PROPAGADORA DEL GAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ganuza Fernandez De Arroyabe Jon
- Lopez Gomez-caro Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 657096, I/A 20 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ganuza Fernandez De Arroyabe Jon
- Lopez Gomez-caro Julio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 70297, I/A 163 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ganuza Fernandez De Arroyabe Jon
- Lopez Gomez-caro Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 146453, I/A 38 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Empresa: UNION FENOSA PREFERENTES SA
Apoderado
- Ganuza Fernandez De Arroyabe Jon
- Ganuza Fernandez De Arroyabe Jon
- Lopez Gomez-caro Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 347052, I/A 59 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
VER MAS ACTOS
Información de GANUZA FERNANDEZ DE ARROYABE JON
Mostramos los datos de GANUZA FERNANDEZ DE ARROYABE JON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GANUZA FERNANDEZ DE ARROYABE JON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos