GANDULLO PEREIRA DIEGO
Informe ejecutivo de GANDULLO PEREIRA DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GANDULLO PEREIRA DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENT RENTING SL | Administrador Unico | 21/07/2017 | 09/10/2020 |
RENT RENTING SL | Administrador Unico | 12/11/2010 | 29/04/2014 |
RENT RENTING SL | Administrador Mancomunado | 30/06/2009 | 12/11/2010 |
VINCULACIONES DE GANDULLO PEREIRA DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GANDULLO PEREIRA DIEGO
Empresa: RENT RENTING SL
Administrador Unico
- Gandullo Pereira Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5103 , F 166, S 8, H SE 83238, I/A 8 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-41
Empresa: RENT RENTING SL
Administrador Unico
- Gandullo Pereira Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5103 , F 165, S 8, H SE 83238, I/A 5 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-41
Empresa: RENT RENTING SL
Administrador Unico
- Gandullo Pereira Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5103 , F 164, S 8, H SE 83238, I/A 3 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-41
Empresa: RENT RENTING SL
Administrador Unico
- Gandullo Pereira Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5103 , F 164, S 8, H SE 83238, I/A 2 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-41
Empresa: RENT RENTING SL
Administrador Mancomunado
- Aguilar Vazquez Benito
- Gandullo Pereira Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5103 , F 164, S 8, H SE 83238, I/A 2 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-41
Empresa: RENT RENTING SL
Administrador Mancomunado
- Aguilar Vazquez Benito
- Gandullo Pereira Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5103 , F 162, S 8, H SE 83238, I/A 1 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-41
Información de GANDULLO PEREIRA DIEGO
Mostramos los datos de GANDULLO PEREIRA DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GANDULLO PEREIRA DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos