GANDOY VAZQUEZ CARMEN
Informe ejecutivo de GANDOY VAZQUEZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GANDOY VAZQUEZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORALIA MURALLA SL | Administrador Solidario | 11/12/2012 |
VINCULACIONES DE GANDOY VAZQUEZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GANDOY VAZQUEZ CARMEN
Empresa: BAYGAN SPORT SL
Administrador Unico
- Gandoy Vazquez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 149, S 8, H LU 14236, I/A 8 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-27
Empresa: BAYGAN SPORT SL
Administrador Unico
- Gandoy Vazquez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 149, S 8, H LU 14236, I/A 7 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-27
Empresa: BAYGAN SPORT SL
Administrador Unico
- Gandoy Vazquez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 148, S 8, H LU 14236, I/A 4 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-27
Empresa: LABORALIA MURALLA SL
Administrador Solidario
- Gandoy Vazquez Carmen
- Gandoy Vazquez Susana
- Garcia Varela Marta
- Lopez Simon Divina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 77, S 8, H LU 16787, I/A 1 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-27
Empresa: BAYGAN SPORT SL
Administrador Unico
- Gandoy Vazquez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 146, S 8, H LU 14236, I/A 1 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-27
Información de GANDOY VAZQUEZ CARMEN
Mostramos los datos de GANDOY VAZQUEZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GANDOY VAZQUEZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos