GANDARIAS MAESTRE ALVARO
Informe ejecutivo de GANDARIAS MAESTRE ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GANDARIAS MAESTRE ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTERA MOBILIARIA SICAV | Consejero | 21/11/2013 | |
CARTERA MOBILIARIA SICAV | Consejero | 07/06/2012 |
VINCULACIONES DE GANDARIAS MAESTRE ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GANDARIAS MAESTRE ALVARO
Empresa: CARTERA MOBILIARIA SICAV
Consejero
- Cepeda Fernandez Miranda Ignacio
- Gandarias Maestre Alvaro
- Jado Becerro De Bengoa Angel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 13, S 8, H S 1114, I/A 71 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-39
Empresa: CARTERA MOBILIARIA SICAV
Consejero
- Gandarias Maestre Alvaro
- Jado Becerro De Bengoa Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895 , F 122, S 8, H S 1114, I/A 63 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: CARTERA MOBILIARIA SICAV
Consejero
- Carballo Cotanda Jose Maria
- Gandarias Maestre Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895 , F 118, S 8, H S 1114, I/A 51 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-39
Empresa: CARTERA MOBILIARIA SICAV
Consejero
- Gandarias Maestre Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895 , F 118, S 8, H S 1114, I/A 50 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-39
Información de GANDARIAS MAESTRE ALVARO
Mostramos los datos de GANDARIAS MAESTRE ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GANDARIAS MAESTRE ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos