GAMEZ PEREZ ANTONIO
Informe ejecutivo de GAMEZ PEREZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAMEZ PEREZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINTOGAMPER SL | Apoderado Solidario | 02/08/2023 |
VINCULACIONES DE GAMEZ PEREZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMEZ PEREZ ANTONIO
Empresa: PINTOGAMPER SL
Apoderado Solidario
- Gamez Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48657 , F 114, S 8, H B 591586, I/A 2 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Empresa: INVERSIONES RECOR CERVELLO SL
Liquidador
- Gamez Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37632 , F 158, S 8, H B 306571, I/A 6 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
Empresa: INVERSIONES RECOR CERVELLO SL
Administrador Unico
- Gamez Perez Antonio
Liquidador
- Gamez Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37632 , F 158, S 8, H B 306571, I/A 6 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
Empresa: INVERSIONES RECOR CERVELLO SL
Administrador Unico
- Gamez Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37632 , F 158, S 8, H B 306571, I/A 5 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-08
Empresa: INVERSIONES RECOR CERVELLO SL
Administrador Unico
- Gamez Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37632 , F 157, S 8, H B 306571, I/A 2 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-08
Información de GAMEZ PEREZ ANTONIO
Mostramos los datos de GAMEZ PEREZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMEZ PEREZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos