GAMEZ LINARES CECILIO
Informe ejecutivo de GAMEZ LINARES CECILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAMEZ LINARES CECILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS CAÑETE SL | Socio Unico | 14/12/2018 | |
MULTISERVICIOS CAÑETE SL | Administrador Unico | 14/12/2018 | |
IMB CONSTRUCCIONES 2003 SL | Administrador Solidario | 17/04/2017 |
VINCULACIONES DE GAMEZ LINARES CECILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMEZ LINARES CECILIO
Empresa: MULTISERVICIOS CAÑETE SL
Administrador Unico
- Gamez Linares Cecilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 53, S 8, H GR 48634, I/A 2 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Empresa: MULTISERVICIOS CAÑETE SL
Nuevo Socio Único
- Gamez Linares Cecilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 53, S 8, H GR 48634, I/A 2 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Empresa: CONSTRUCCIONES MONTE VIVE 2000 SL
Administrador Solidario
- Gamez Linares Cecilio
- Gonzalez Rodriguez Manuel
- Rodriguez Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 201, S 8, H GR 41657, I/A 3 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-18
Empresa: IMB CONSTRUCCIONES 2003 SL
Administrador Solidario
- Gamez Linares Cecilio
- Rodriguez Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 17, S 8, H GR 49890, I/A 1 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-18
Empresa: CONSTRUCCIONES MONTE VIVE 2000 SL
Administrador Solidario
- Gamez Linares Cecilio
- Gonzalez Rodriguez Manuel
- Rodriguez Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 201, S 8, H GR 41657, I/A 2 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-18
Información de GAMEZ LINARES CECILIO
Mostramos los datos de GAMEZ LINARES CECILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMEZ LINARES CECILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos