GAMEZ LARROSA PATRICIO
Informe ejecutivo de GAMEZ LARROSA PATRICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GAMEZ LARROSA PATRICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTART MUSICA PARA TODOS SL | Apoderado | 13/12/2022 | |
BUTAKA 13 PRODUCCIONES SL | Administrador Solidario | 31/05/2022 | |
GARGEST SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 31/05/2021 | |
IBERICA LOGISTIC SL | Administrador Unico | 31/05/2021 | |
AVANTIME RENT SL | Administrador Unico | 25/05/2021 | |
SERRA PAQUETERIA SL | Administrador Unico | 24/05/2021 |
VINCULACIONES DE GAMEZ LARROSA PATRICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMEZ LARROSA PATRICIO
Empresa: GESTART MUSICA PARA TODOS SL
Apoderado
- Gamez Larrosa Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38066 , F 126, S 8, H M 677640, I/A 2 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: VAMAMA SL
Administrador Solidario
- Acosa Arrazola Alfonso
- Gamez Larrosa Patricio
- Gonzalez Collado Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 136, S 8, H AL 47813, I/A 2 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-04
Empresa: GARLAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Gamez Larrosa Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 130, S 8, H M 742621, I/A 1 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: IBERICA LOGISTIC SL
Administrador Unico
- Gamez Larrosa Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 120, S 8, H M 742620, I/A 1 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: AVANTIME RENT SL
Administrador Unico
- Gamez Larrosa Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41974 , F 50, S 8, H M 743278, I/A 1 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: SERRA PAQUETERIA SL
Administrador Unico
- Gamez Larrosa Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41743 , F 180, S 8, H M 739405, I/A 1 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Información de GAMEZ LARROSA PATRICIO
Mostramos los datos de GAMEZ LARROSA PATRICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMEZ LARROSA PATRICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos